同义词国家安全顾问(国家安全顾问)一般指美国总统国家安全事务助理
本词条缺少概述图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!
美国总统国家安全事务助理,也称总统国家安全顾问。是总统行政办公室的高级助手,也是总统在国家安全问题方面的首席顾问。
现任美国总统国家安全事务助理是杰克·沙利文,他于2020年11月23日获美国总统当选人拜登提名,2021年1月随拜登就任。 [1-3]
- 中文名
- 美国总统国家安全事务助理
- 外文名
- Assistant to the President for National Security Affairs (APNSA)/National Security Advisor (NSA)
- 别 名
- 国家安全顾问
- 现 任
- 杰克·沙利文 [2]
二战后的1947故挨叠年,美国芝盼院国会通过《国家安全法》,成立国家埋厦炼安全委员会,它誉嚷她在国院淋家安全机构中高于国防部和船鸦桨档外交部舟享门,处于各种行政和智囊机构的顶层。 [4]
总统国家安全事务助理一职设立于1953年,开始只是担任国家安全委员会的行政秘书角色,60年代肯尼迪政府时期这一职务的专业化得到加强,总统与总统国家安全事务助理之间的亲密关系开始确立,国务院的影响随即下降。在尼克松、福特和卡特执政期间,这一职务的威信得到最大限度的提升。大名鼎鼎的基辛格和布热津斯基就分别担任尼克松和卡特的总统国家安全事务助理。在布什政府中霸体杠,总统国家安全事务助理赖斯又成为影响总统决策的关键人物。
与分别掌管美国庞大的国务院和国防部系统的国务卿和国防部长不同,总统国家安全事务助理并不是某个政府部门的负责人,其任命无须经过国会的批准。但他却是总统最重要的人事任命之一,他只“忠诚”于总统,就重大的问题受总统委托组织、协调和监督相关的政府部门研究问题,提出解决方案,制定和执行政策。很多时候,总统国家安全事务助理比其他政府官员更能体会和反映总统的意志,他对总统的影响时刻存在。比较国务卿和国防部长,他的权力更多的是一种“隐性”的权力。
总统国家安全事务助理是总统最主要的外交政策顾问和利益维护者。拥有专业知识的总统国家安全事务助理很大程度上弥补了总统在国际事务及外交政策方面知识的不足,成为总统外交决策的主要助手和咨询对象。作为总统的心腹,总统国家安全事务助理每天要向总统汇报国际形势,提醒总统应予以关注的问题。
总统国家安全事务助理要向总统提交包含所有决策方案及后果的清单,在决策的过程中,他在各个部门中要保持中立。但事实上,总统国家安全事务助理都是有倾向性的。
总统国家安全事务助理还要协调和监督行政部门对总统决定的落实情况。作为总统的私人密使,总统国家安全事务助理可以就一些棘手而秘密的问题直接与外国大使、部长或者国家元首进行单独谈判。此外,总统国家安全事务助理还经常要充当政府的发言人,向新闻媒介解释总统的外交和国防政策目标。
一般来说,在美国国家安全事务团队中,总统国家安全事务助理与国务卿、国防部长的关系,决定其所扮演的角色与类型。
第一类型的总统国家安全事务助理,接受国务卿、国防部长在国家安全决策上所扮演的主导地位。
第二类则凌驾于国务卿与国防部长之上,如尼克松总统时期的基辛格博士与卡特时期的布热津斯基,他们两人又遇得到总统的特别信任,权力超过了国务卿与国防部长。
第三类则权力与国务卿、国防部长大致相等,扮演三驾马车的角色。
而其所扮演的角色,又可分为以下七种:国家安全决策过程的行政管理者;各项情报信息的汇总与协调者;危机处理者;政策执行工作的监督者;政府外交决策的裁定与执行者;总统独立性的政策建议与鼓吹者等。
1、罗伯特·卡特勒(Robert Cutler)1953年3月23日—1955年4月2日
2、迪伦·安德森(Dillon Anderson)1955年4月2日—1956年9月1日
4、罗伯特·卡特勒(Robert Cutler)1957年1月7日—1958年6月24日
5、戈登·格雷(Gordon Gray)1958年6月24日—1961年1月13日
6、麦克乔治·邦迪(McGeorge Bundy)1961年1月20日—1966年2月28日
7、沃尔特·罗斯托(Walt W. Rostow)1966年4月1日—1969年1月20日
13、罗伯特·麦克法兰(Robert McFarlane)1983年10月17日—1985年12月4日
14、约翰·彭德克斯特(John Poindexter)1985年12月4日—1986年11月25日
15、弗兰克·卡卢齐(Frank Carlucci)1986年12月2日—1987年11月23日
19、桑迪·伯杰(Sandy Berger)1997年3月14日—2001年1月20日
22、詹姆斯·琼斯(James Jones)2009年1月20日—2010年10月8日
23、汤姆·多尼伦(Tom Donilon)2010年10月8日—2013年7月1日