姜福堂
播报上传视频
原沈阳军区政治委员
- 中文名
- 姜福堂
- 国 籍
- 中国
- 出生日期
- 1941年10月
- 职 业
- 军人
- 主要成就
- 上将
- 出生地
- 山东荣成
1964年4月至1969年6月任陆军排长、副连长、连长、连政治指导员(在连队7年间,7次荣立三等功,4次被评为“五好”战士).。
1969年6月任陆军团政治处副主任。
1970年7月任陆军团政治处主任。
1974年7月至1976年8月任陆军师副政治委员。
1976年8月至1983年5月任陆军第26军政治部主任(其间:1979年9月至1980年7月在解放军政治学院高级系学习)。
1983年5月任陆军第26军政治委员。
1993年12月至1995年9月任成都军区副政治委员兼政治部主任、军区党委常委。
中共第十三大、十四大代表。中共第十五届、十六届中央委员。第十一届全国人大常委会委员。
2008年3月17日,任第十一届全国人民代表大会外事委员会副主任委员。
1988年9月被授予少将军衔,1993年7月晋升为中将军衔,2002年6月晋升为上将军衔。