1971年7月在广东省平远县黄土岭附属中学任教师。
1973年8月在平远县河头公社象牙生产大队任副大队长兼大队团支部书记,同年选调到县工作队工作。 1977年7月至1988年3月在华南农业大学牧医系任助教、讲师。
1981年兼任系教学秘书和系党总支委员。
1988年4月任中国国际农业培训中心(联合国开发计划署与中国外经贸部合作项目)办公室主任、讲师。 1989年至1990年在菲律宾夏威尔大学进修农业经济管理。 1990年10月任校长办公室副主任兼中国国际农业培训中心办公室主任。
1993年兼任学校科技实业发展总公司副总经理,中国国际农业培训中心副主任。
1995年至2000年任校长办公室主任兼校友会秘书长。1995年当选为校党委委员。
1999年10月至2000年1月在国家高级教育行政学院中青年干部培训班学习。 2000年7月任学校人事处处长兼人才交流中心主任。
2002年9月起任华南农业大学校党委常委、副校长。 [2]
主要从事人力资源管理、外向型经济管理、企业管理和高等教育管理方向的教学和科研工作。目前主持有国家级、省部级多项科研课题。近年来发表论文20余篇,出版中英文著作四本(正副主编)。现兼任全国农业产业化协会常务理事,《中国城市经济》常务理事,广东省经济体制改革研究会理事,广东省行政管理学会常委理事,广东省草业与环境协会副会长,广东省畜牧兽医学会副理事长,梅州市首批发展战略顾问,广州市天河区人大代表。 [2] 负责设备、教育技术和档案工作,分管设备处、现代教育技术中心、档案馆。联系水利与土木工程学院、信息(软件)学院、中国国民党革命委员会华农支部 [1]。