Huyện ủy phó thư ký, huyện trưởng
Dễ Trung Hoa, nam, dân tộc Hán, Hồ Nam hồng Giang Thị người, 1973 năm 6 nguyệt sinh ra, 1993 năm 7 nguyệt tham gia công tác, 1996 năm 4 nguyệt gia nhập Trung Quốc Đảng Cộng Sản, đại học khoa chính quy bằng cấp, công cộng quản lý thạc sĩ học vị.
1989.09--1993.07 Hoài Hóa khu vực thương giáo gia điện chuyên nghiệp học sinh
1993.07-1997.03 hồng Giang Thị ủy làm công tác ( ở giữa: 1990.07-1993.12 tham gia Tương đàm đại học hành chính quản lý chuyên nghiệp tự khảo đại học chuyên khoa học tập )
1997.03-1999.01 Hoài Hóa thị biên làm công tác
1999.01-2002.02 Hoài Hóa thị biên làm phó chủ nhiệm khoa viên
2002.02-2002.04 Hoài Hóa thị ủy chính pháp ủy công tác
2002.04-2002.09 Hoài Hóa thị ủy chính pháp ủy phòng nghiên cứu phó chủ nhiệm khoa viên
2002.09-2005.04 Hoài Hóa thị ủy chính pháp ủy xã hội trị an tổng hợp thống trị phối hợp khoa phó khoa trưởng, chủ nhiệm khoa viên ( ở giữa: 2001.09-2004.06 tham gia quốc phòng khoa học kỹ thuật đại học pháp luật chuyên nghiệp thành sách giáo khoa khoa học tập )
2005.04-2006.06 Hoài Hóa thị ủy chính pháp ủy xã hội trị an tổng hợp thống trị phối hợp khoa trưởng khoa
2006.06-2009.01 thần khê huyện ủy thường ủy, huyện ủy Thống Chiến Bộ bộ trưởng ( ở giữa: 2007.05-2007.11 ở Sơn Đông tỉnh cao mật thị tạm giữ chức phó thị trưởng )
2009.01-2011.06 thần khê huyện ủy thường ủy, huyện ủy làm chủ nhiệm
2011.06-2015.09 thần khê huyện ủy thường ủy, tổ chức bộ bộ trưởng, Thống Chiến Bộ bộ trưởng, huyện tổng công đoàn chủ tịch, huyện hội nghị hiệp thương chính trị đảng tổ phó thư ký ( ở giữa: 2011 .03-2013.12 hoạch Hồ Nam đại học sư phạm công cộng quản lý thạc sĩ học vị )
2015.09--2016.08 thần khê huyện ủy thường ủy, thường vụ phó huyện trưởng
2016.08--2016.11 nguyên lăng huyện ủy thường ủy, huyện chính phủ đảng tổ phó thư ký, phó huyện trưởng đề danh người được chọn, huyện hành chính trường học đệ nhất hiệu trưởng
2016.11--2019.08 nguyên lăng huyện ủy thường ủy, huyện chính phủ đảng tổ phó thư ký, thường vụ phó huyệnTrường, huyện hành chính trường học đệ nhất hiệu trưởng
2019.08--2021.02 nguyên lăng huyện ủy thường ủy, huyện chính phủ đảng tổ phó thư ký, thường vụ phó huyệnTrường, huyện hành chính trường học đệ nhất hiệu trưởng, huyện công nghiệp tập trung khu quản ủyHội đảng công ủy đệ nhất thư ký ( kiêm )
2021.02-- nguyên lăng huyện ủy phó thư ký, huyện chính phủ đảng tổ phó thư ký, thường vụ phó huyện trưởng, huyện hành chính trường học đệ nhất hiệu trưởng, huyện công nghiệp tập trung khu Quản Ủy Hội đảng công ủy đệ nhất thư ký ( kiêm )
2021.06.15— đề danh vì nguyên lăng huyện chính phủ nhân dân huyện trưởng người được đề cử.
2021.06.30—2021.10.22 nguyên lăng huyện ủy phó thư ký, đại lý huyện trưởng.
2021.10.22— nguyên lăng huyện ủy phó thư ký, huyện trưởng
Nơi phát ra: Nguyên lăng dung môi
Biên tập: Đường thánh lợi