姓名 |
职务 |
报酬 |
持股数及类型 |
期初持股数 |
期末持股数 |
持股变化 |
持股类型 |
|
王军胜 |
股东代表监事 |
( 2019-11-22 至 2022-11-21 ) |
|
--
|
|
陈金伟 |
非职工代表监事 |
( 2021-07-01 至 2022-11-21 ) |
|
--
|
|
王安乐 |
董事长 |
( 2022-11-01 至 2025-10-30 ) |
非独立董事 |
( 2020-05-12 至 2022-11-21 ) |
|
--
|
|
穆彬 |
非独立董事 |
( 2019-11-22 至 2022-11-21 ) |
|
--
|
|
王少峰 |
非独立董事 |
( 2020-05-12 至 2022-11-21 ) |
|
--
|
|
吕晶晶 |
非独立董事 |
( 2020-11-09 至 2022-11-21 ) |
|
--
|
|
兰晓龙 |
副总裁 |
( 2016-07-11 至 ---- ) |
|
261800
|
|
常兴华 |
董事会秘书 |
( 2019-11-22 至 ---- ) |
副总裁 |
( 2022-11-01 至 ---- ) |
|
260600
|
|
杨光杰 |
副总裁 |
( 2020-08-25 至 ---- ) |
|
259300
|
|
潘会萍 |
职工代表监事 |
( 2019-11-22 至 2022-11-21 ) |
|
177900
|
|
张鑫营 |
副总裁 |
( 2021-04-25 至 ---- ) |
|
164300
|
|
江泳 |
监事会主席 |
( 2024-06-18 至 2025-10-30 ) |
|
83700
|
|
张亚兵 |
薪酬与考核委员会委员 |
( 2024-03-25 至 2025-10-30 ) |
独立董事 |
( 2019-11-22 至 2022-11-21 ) |
|
60000
|
|
王文静 |
独立董事 |
( 2020-05-12 至 2022-11-21 ) |
|
60000
|
|
梁正 |
独立董事 |
( 2021-01-28 至 2022-11-21 ) |
|
55000
|
|