姓名 |
职务 |
报酬 |
持股数及类型 |
期初持股数 |
期末持股数 |
持股变化 |
持股类型 |
|
都凯 |
总经理 |
( 2020-07-20 至 ---- ) |
非独立董事 |
( 2022-05-19 至 2025-05-18 ) |
|
1191900
|
|
宋维强 |
副总经理 |
( 2019-04-26 至 ---- ) |
非独立董事 |
( 2022-05-19 至 2025-05-18 ) |
|
966500
|
|
焦娇 |
非独立董事 |
( 2022-05-19 至 2025-05-18 ) |
|
805400
|
|
孙程 |
财务负责人 |
( 2020-07-20 至 ---- ) |
副总经理 |
( 2020-07-20 至 ---- ) |
|
694500
|
|
苑字飞 |
副总经理 |
( 2020-07-20 至 ---- ) |
|
573800
|
|
邢程 |
副总经理 |
( 2020-07-20 至 ---- ) |
|
555100
|
|
邹蓉 |
董事会秘书 |
( 2019-04-26 至 ---- ) |
|
528800
|
|
甘忠如 |
非独立董事 |
( 2022-05-19 至 2025-05-18 ) |
审计委员会委员 |
( 2024-02-19 至 2025-05-18 ) |
董事长 |
( 2022-05-27 至 2025-05-18 ) |
|
455400
|
177135207 |
205643757 |
28508550 |
A股
|
|
陈伟 |
副总经理 |
( 2024-02-19 至 ---- ) |
非独立董事 |
( 2022-05-19 至 2025-05-18 ) |
|
433900
|
|
王毅 |
股东代表监事 |
( 2022-05-19 至 2025-05-18 ) |
|
422100
|
|
王嘉鑫 |
职工代表监事 |
( 2022-05-19 至 2025-05-18 ) |
|
129000
|
|
张涛 |
股东代表监事 |
( 2022-05-19 至 2025-05-18 ) |
|
119400
|
|
郑国钧 |
独立董事 |
( 2022-05-19 至 2025-05-18 ) |
|
60000
|
|
何艳青 |
独立董事 |
( 2022-05-19 至 2025-05-18 ) |
|
60000
|
|