姓名 |
职务 |
报酬 |
持股数及类型 |
期初持股数 |
期末持股数 |
持股变化 |
持股类型 |
|
李群峰 |
总经理 |
( 2021-09-22 至 ---- ) |
执行董事 |
( 2022-05-31 至 2025-05-30 ) |
|
2808658
|
|
刘田田 |
职工监事 |
( 2022-05-31 至 2025-05-30 ) |
|
2317177
|
|
虞水 |
董事会秘书 |
( 2024-06-19 至 ---- ) |
副总经理 |
( 2022-10-24 至 ---- ) |
环境、社会及管治(ESG)管理委员会委员 |
( 2024-08-21 至 2025-05-30 ) |
执行董事 |
( 2024-08-21 至 2025-05-30 ) |
|
2110987
|
|
吴铁军 |
副总经理 |
( 2022-10-24 至 ---- ) |
执行董事 |
( 2022-05-31 至 2025-05-30 ) |
|
2002263
|
|
陈永波 |
监事 |
( 2022-05-31 至 2025-05-30 ) |
|
1246666
|
|
张云燕 |
独立非执行董事 |
( 2022-05-31 至 2025-05-30 ) |
|
151471
|
|
何承发 |
监事 |
( 2023-11-02 至 2025-05-30 ) |
监事会主席 |
( 2023-11-02 至 2025-05-30 ) |
|
68484
|
|