Tên họ |
Chức vụ |
Thù lao |
Cầm cổ số cập loại hình |
Kỳ sơ cầm cổ số |
Cuối kỳ cầm cổ số |
Cầm cổ biến hóa |
Cầm cổ loại hình |
|
Lý quốc hoa |
Công nhân viên chức đại biểu giam sự |
( 2022-09-01 đến 2023-08-23 ) |
|
2287400
|
|
Âu Dương tiểu sóng |
Phó giám đốc |
( 2020-06-29 đến ---- ) |
|
2142800
|
|
Lôi tự hợp |
Không những lập đổng sự |
( 2023-10-26 đến ---- ) |
Phát triển chiến lược ủy ban chủ nhiệm ủy viên |
( 2023-10-26 đến ---- ) |
Phát triển chiến lược ủy ban ủy viên |
( 2023-10-26 đến ---- ) |
Nguy hiểm quản lý ủy ban chủ nhiệm ủy viên |
( 2023-10-26 đến ---- ) |
Nguy hiểm quản lý ủy ban ủy viên |
( 2023-10-26 đến ---- ) |
Chủ tịch |
( 2023-10-26 đến ---- ) |
|
1185600
|
|
Viên vệ lượng |
Hội đồng quản trị bí thư |
( 2021-10-28 đến ---- ) |
|
113700
|
|
Canh dũng |
Độc lập đổng sự |
( 2020-08-24 đến 2023-08-23 ) |
|
40000
|
|
Tha phẩm quý |
Độc lập đổng sự |
( 2020-08-24 đến 2023-08-23 ) |
|
40000
|
|
Lý bá kiều |
Độc lập đổng sự |
( 2020-08-24 đến 2023-08-23 ) |
|
40000
|
|