Tên họ |
Chức vụ |
Thù lao |
Cầm cổ số cập loại hình |
Kỳ sơ cầm cổ số |
Cuối kỳ cầm cổ số |
Cầm cổ biến hóa |
Cầm cổ loại hình |
|
Hồ du hành vũ trụ |
Không những lập đổng sự |
( 2022-03-24 đến 2025-03-23 ) |
Phó chủ tịch |
( 2022-03-24 đến 2025-03-23 ) |
|
5405900
|
201597684 |
201597684 |
0 |
A cổ
|
|
Gì dương |
Công nhân viên chức đại biểu giam sự |
( 2022-03-24 đến 2025-03-23 ) |
Giam sự sẽ chủ tịch |
( 2022-03-24 đến 2025-03-23 ) |
|
3661700
|
|
Từng khai thiên |
Không những lập đổng sự |
( 2022-03-24 đến 2025-03-23 ) |
Phó chủ tịch |
( 2022-03-24 đến 2025-03-23 ) |
|
2845100
|
245344374 |
246474074 |
1129700 |
A cổ
|
|
Dương quân |
Phó tổng giám đốc |
( 2015-01-20 đến ---- ) |
Không những lập đổng sự |
( 2022-03-24 đến 2025-03-23 ) |
|
2619300
|
|
Lý vệ vĩ |
Thẩm kế ủy ban ủy viên |
( 2024-04-19 đến 2025-03-23 ) |
Chủ tịch |
( 2022-03-24 đến 2025-03-23 ) |
Không những lập đổng sự |
( 2022-03-24 đến 2025-03-23 ) |
|
2504100
|
322113019 |
323228319 |
1115300 |
A cổ
|
|
Chu hoài mẫn |
Phó tổng giám đốc |
( 2019-01-21 đến ---- ) |
|
1611500
|
|
Diệp uy |
Tài vụ tổng giám |
( 2016-10-12 đến ---- ) |
Hội đồng quản trị bí thư |
( 2017-01-05 đến ---- ) |
|
1590700
|
|
Trình lâm |
Cổ đông đại biểu giam sự |
( 2022-03-24 đến 2025-03-23 ) |
|
1341000
|
|
Lưu phong vịnh |
Công nhân viên chức đại biểu giam sự |
( 2022-03-24 đến 2025-03-23 ) |
|
569300
|
|
Diệp hân |
Độc lập đổng sự |
( 2022-03-24 đến 2025-03-23 ) |
|
120000
|
|
Lý dương |
Độc lập đổng sự |
( 2022-03-24 đến 2025-03-23 ) |
|
120000
|
|