Tên họ |
Chức vụ |
Thù lao |
Cầm cổ số cập loại hình |
Kỳ sơ cầm cổ số |
Cuối kỳ cầm cổ số |
Cầm cổ biến hóa |
Cầm cổ loại hình |
|
Dương uân |
Không những lập đổng sự |
( 2023-02-21 đến 2024-05-20 ) |
|
--
|
|
Thái hoài quân |
Không những lập đổng sự |
( 2021-05-21 đến 2024-05-20 ) |
Chủ tịch |
( 2023-01-31 đến 2024-05-20 ) |
|
6000000
|
|
Phương phỉ |
Công nhân viên chức đại biểu giam sự |
( 2021-05-21 đến 2024-05-20 ) |
Giam sự sẽ chủ tịch |
( 2023-02-27 đến 2024-05-20 ) |
Phi công nhân viên chức đại biểu giam sự |
( 2023-02-21 đến 2024-05-20 ) |
|
5500000
|
|
Lương đức bình |
Tổng giám đốc |
( 2023-01-31 đến ---- ) |
Không những lập đổng sự |
( 2023-02-21 đến 2024-05-20 ) |
|
4500000
|
|
Trịnh hoa bình |
Phó tổng giám đốc |
( 2018-08-16 đến ---- ) |
|
4500000
|
|
Lưu dục huy |
Độc lập đổng sự |
( 2021-05-21 đến 2024-05-20 ) |
|
220000
|
|
Tiếu tinh |
Độc lập đổng sự |
( 2021-05-21 đến 2024-05-20 ) |
|
220000
|
|