Tên họ |
Chức vụ |
Thù lao |
Cầm cổ số cập loại hình |
Kỳ sơ cầm cổ số |
Cuối kỳ cầm cổ số |
Cầm cổ biến hóa |
Cầm cổ loại hình |
|
Tiết khải |
Phi công nhân viên chức đại biểu giam sự |
( 2021-01-14 đến 2024-01-13 ) |
|
--
|
|
Dương khánh phong |
Không những lập đổng sự |
( 2024-01-30 đến 2027-01-29 ) |
Chủ tịch |
( 2024-01-30 đến 2027-01-29 ) |
Chiến lược ủy ban chủ nhiệm ủy viên |
( 2024-01-30 đến 2027-01-29 ) |
Chiến lược ủy ban ủy viên |
( 2024-01-30 đến 2027-01-29 ) |
|
400600
|
|
Vương quang hải |
Tổng giám đốc |
( 2022-04-27 đến ---- ) |
Không những lập đổng sự |
( 2024-01-30 đến 2027-01-29 ) |
Chiến lược ủy ban ủy viên |
( 2024-01-30 đến 2027-01-29 ) |
Đề danh ủy ban ủy viên |
( 2024-01-30 đến 2027-01-29 ) |
|
363600
|
|
Chu sương sương |
Phó tổng giám đốc |
( 2022-04-28 đến ---- ) |
|
294400
|
|
Hoàng thông |
Công nhân viên chức đại biểu giam sự |
( 2024-01-30 đến 2027-01-29 ) |
Giam sự sẽ chủ tịch |
( 2024-01-30 đến 2027-01-29 ) |
|
176800
|
|
La bân |
Phó tổng giám đốc |
( 2022-11-21 đến ---- ) |
Không những lập đổng sự |
( 2024-01-30 đến 2027-01-29 ) |
Phi công nhân viên chức đại biểu giam sự |
( 2021-01-14 đến 2024-01-13 ) |
Giam sự sẽ chủ tịch |
( 2021-01-25 đến 2024-01-13 ) |
|
131800
|
|
Trương mộc |
Không những lập đổng sự |
( 2024-01-30 đến 2027-01-29 ) |
Thẩm kế ủy ban ủy viên |
( 2024-01-30 đến 2027-01-29 ) |
|
131300
|
|
Đồng hiểu linh |
Không những lập đổng sự |
( 2024-01-30 đến 2027-01-29 ) |
|
63500
|
|
Dương học vũ |
Hội đồng quản trị bí thư |
( 2023-05-18 đến ---- ) |
Không những lập đổng sự |
( 2024-01-30 đến 2027-01-29 ) |
Thù lao cùng khảo hạch ủy ban ủy viên |
( 2024-01-30 đến 2027-01-29 ) |
|
60000
|
|