Tên họ |
Chức vụ |
Thù lao |
Cầm cổ số cập loại hình |
Kỳ sơ cầm cổ số |
Cuối kỳ cầm cổ số |
Cầm cổ biến hóa |
Cầm cổ loại hình |
|
Trần mộ phong |
Phi công nhân viên chức đại biểu giam sự |
( 2023-02-15 đến 2026-02-14 ) |
|
--
|
|
Đàm ngũ hành |
Không những lập đổng sự |
( 2023-02-15 đến 2026-02-14 ) |
|
--
|
|
Từ quân |
Phó tổng giám đốc |
( 2017-02-10 đến ---- ) |
|
580900
|
|
Địch hải hồng |
Tài vụ tổng giám |
( 2016-07-16 đến ---- ) |
|
534700
|
|
Hoàng tông văn |
Hội đồng quản trị bí thư |
( 2016-07-16 đến ---- ) |
|
484500
|
|
Trương tiểu kiếm |
Không những lập đổng sự |
( 2023-02-15 đến 2026-02-14 ) |
|
397400
|
|
Vương cường |
Đại lý giam sự sẽ chủ tịch |
( 2024-04-12 đến 2026-02-14 ) |
Công nhân viên chức giam sự |
( 2023-02-15 đến 2026-02-14 ) |
|
393100
|
|
Cẩu minh vũ |
Công nhân viên chức đổng sự |
( 2023-02-15 đến 2026-02-14 ) |
|
351300
|
|
Lôi thấy trí |
Công nhân viên chức giam sự |
( 2023-02-15 đến 2026-02-14 ) |
|
338500
|
|
Nguyễn chí đàn |
Đề danh ủy ban triệu tập người |
( 2024-01-11 đến 2026-02-14 ) |
Đề danh ủy ban ủy viên |
( 2024-01-11 đến 2026-02-14 ) |
Thẩm kế ủy ban ủy viên |
( 2024-01-11 đến 2026-02-14 ) |
Độc lập đổng sự |
( 2024-01-11 đến 2026-02-14 ) |
|
60000
|
|
Đinh ngọc ảnh |
Thẩm kế ủy ban triệu tập người |
( 2024-01-11 đến 2026-02-14 ) |
Thẩm kế ủy ban ủy viên |
( 2024-01-11 đến 2026-02-14 ) |
Độc lập đổng sự |
( 2023-02-15 đến 2026-02-14 ) |
|
60000
|
|