Tên họ |
Chức vụ |
Thù lao |
Cầm cổ số cập loại hình |
Kỳ sơ cầm cổ số |
Cuối kỳ cầm cổ số |
Cầm cổ biến hóa |
Cầm cổ loại hình |
|
Lý núi đá |
Phi công nhân viên chức đại biểu giam sự |
( 2022-08-18 đến 2024-06-16 ) |
Giam sự sẽ chủ tịch |
( 2022-08-18 đến 2024-06-16 ) |
|
--
|
|
Thẩm mặt trời mùa xuân |
Tổng tài |
( 2021-06-17 đến ---- ) |
Không những lập đổng sự |
( 2021-06-17 đến 2024-06-16 ) |
|
1101120
|
|
Nghiêm minh |
Phó giám đốc |
( 2018-03-19 đến ---- ) |
|
924600
|
|
Dương hải yến |
Phó giám đốc |
( 2020-02-25 đến ---- ) |
|
923400
|
|
Chu tiệp phi |
Phó giám đốc |
( 2018-03-19 đến ---- ) |
|
923400
|
|
Tha hùng |
Hợp quy tổng giám |
( 2023-12-04 đến ---- ) |
Thủ tịch nguy hiểm quan |
( 2023-10-13 đến ---- ) |
|
385250
|
|
Địch hủ |
Tài vụ tổng giám |
( 2023-08-29 đến ---- ) |
Hội đồng quản trị bí thư |
( 2023-10-13 đến ---- ) |
|
262200
|
|
Lưu công võ |
Công nhân viên chức giam sự |
( 2021-06-17 đến 2024-06-16 ) |
|
244630
|
|
Trương vĩnh vệ |
Độc lập đổng sự |
( 2021-06-17 đến 2024-06-16 ) |
|
70000
|
|
Cát lợi |
Độc lập đổng sự |
( 2021-06-17 đến 2024-06-16 ) |
|
70000
|
|
Dương hướng hồng |
Độc lập đổng sự |
( 2021-06-17 đến 2024-06-16 ) |
Thẩm kế ủy ban ủy viên |
( 2024-04-16 đến 2024-06-16 ) |
|
70000
|
|