Tên họ |
Chức vụ |
Thù lao |
Cầm cổ số cập loại hình |
Kỳ sơ cầm cổ số |
Cuối kỳ cầm cổ số |
Cầm cổ biến hóa |
Cầm cổ loại hình |
|
Trương bị |
Đảng uỷ thư ký |
( 2023-12-20 đến ---- ) |
|
7813300
|
|
Chu hồng Y |
Tổng giám đốc |
( 2018-02-22 đến ---- ) |
Chủ tịch |
( 2024-05-10 đến 2027-05-09 ) |
Không những lập đổng sự |
( 2024-05-10 đến 2027-05-09 ) |
Chiến lược ủy ban chủ nhiệm ủy viên |
( 2024-05-10 đến 2027-05-09 ) |
Chiến lược ủy ban ủy viên |
( 2024-05-10 đến 2027-05-09 ) |
|
3830000
|
821281583 |
374696383 |
-446585200 |
A cổ
|
|
Triệu lộ minh |
Hội đồng quản trị bí thư |
( 2020-08-27 đến ---- ) |
Không những lập đổng sự |
( 2024-05-10 đến 2027-05-09 ) |
Chiến lược ủy ban ủy viên |
( 2024-05-10 đến 2027-05-09 ) |
|
1317500
|
|
Từ kinh trường |
Thẩm kế ủy ban chủ nhiệm ủy viên |
( 2024-05-10 đến 2027-05-09 ) |
Thẩm kế ủy ban ủy viên |
( 2024-05-10 đến 2027-05-09 ) |
Độc lập đổng sự |
( 2024-05-10 đến 2027-05-09 ) |
|
221700
|
|
Lưu thế an |
Độc lập đổng sự |
( 2024-05-10 đến 2027-05-09 ) |
Đề danh cùng thù lao ủy ban ủy viên |
( 2024-05-10 đến 2027-05-09 ) |
Thẩm kế ủy ban ủy viên |
( 2024-05-10 đến 2027-05-09 ) |
|
192500
|
|