Tên họ |
Chức vụ |
Thù lao |
Cầm cổ số cập loại hình |
Kỳ sơ cầm cổ số |
Cuối kỳ cầm cổ số |
Cầm cổ biến hóa |
Cầm cổ loại hình |
|
Trương vạn trấn |
Không những lập đổng sự |
( 2020-04-13 đến 2023-04-12 ) |
|
1827300
|
|
Lý cương |
Chủ tịch |
( 2023-06-20 đến 2026-06-19 ) |
Không những lập đổng sự |
( 2020-04-13 đến 2023-04-12 ) |
|
1795000
|
|
Lưu kiệt bằng |
Phó tổng giám đốc |
( 2023-06-20 đến ---- ) |
|
1572800
|
|
Khâu cơ hoa |
Phó tổng giám đốc |
( 2014-03-12 đến ---- ) |
Không những lập đổng sự |
( 2020-04-13 đến 2023-04-12 ) |
|
1528600
|
|
Hoàng tuyết vân |
Phó chủ tịch |
( 2020-04-13 đến 2023-04-12 ) |
Không những lập đổng sự |
( 2020-04-13 đến 2023-04-12 ) |
|
1512100
|
|
Mã đỏ tươi |
Tổng giám đốc |
( 2023-06-20 đến ---- ) |
Phó chủ tịch |
( 2023-06-20 đến 2026-06-19 ) |
|
1498800
|
|
Trịnh trấn hoành |
Phó tổng giám đốc |
( 2018-09-28 đến ---- ) |
|
1481700
|
|
Lưu đức tin |
Phó tổng giám đốc |
( 2014-03-12 đến ---- ) |
|
1476300
|
|
Tôn kiện |
Phó tổng giám đốc |
( 2020-05-06 đến ---- ) |
|
547200
|
|
Vương hồng ngọc |
Tài vụ tổng giám |
( 2018-01-05 đến ---- ) |
|
424200
|
|
Trịnh Khả thành |
Phó tổng giám đốc |
( 2020-05-22 đến ---- ) |
|
384200
|
|
Lý sóng |
Công nhân viên chức giam sự |
( 2020-04-13 đến 2023-04-12 ) |
|
357400
|
|
Trương hi xung |
Phi công nhân viên chức đại biểu giam sự |
( 2020-04-13 đến 2023-04-12 ) |
|
343100
|
|
Trần quế húc |
Giam sự sẽ chủ tịch |
( 2023-06-20 đến 2026-06-19 ) |
Giam sự |
( 2020-05-22 đến 2023-04-12 ) |
|
329900
|
|
Cổ đàn |
Độc lập đổng sự |
( 2020-04-13 đến 2023-04-12 ) |
|
80000
|
|
Hứa nghiệp tuấn |
Độc lập đổng sự |
( 2020-04-13 đến 2023-04-12 ) |
|
80000
|
|
Hoàng vĩ khôn |
Độc lập đổng sự |
( 2020-04-13 đến 2023-04-12 ) |
|
80000
|
|