Tên | Giá cả ( nguyên ) | Trướng giảm mức độ |
---|---|---|
Dưới vì đứng đầu cổ phiếu |
Nay khai: | @open@ | Thành giao lượng: | @volume@ | Chấn phúc: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
Nhất cao: | @high@ | Thành giao ngạch: | @amount@ | Đổi tay suất: | @turnover@ |
Nhất thấp: | @low@ | Tổng thị giá trị: | @totalShare@ | Thị tịnh suất: | @pb@ |
Tạc thu: | @preClose@ | Lưu thông thị giá trị: | @cvs@ | Thị doanh suấtTTM: | @pe@ |
Nhanh chóng thông đạo: |
Khoá trước cao quản thành viên | |||
---|---|---|---|
Họ danh |
Chức vụ |
Lúc đầu ngày |
Ngưng hẳn ngày |
Tổng giám đốc |
2019-12-30 |
-- |
|
Đảng uỷ thư ký |
2021-11-30 |
-- |
|
Phó tổng giám đốc |
2014-10-29 |
-- |
|
Phó tổng giám đốc |
2022-08-15 |
-- |
|
Phó tổng giám đốc |
2024-03-22 |
-- |
|
Phó tổng giám đốc |
2024-07-09 |
-- |
|
Phó tổng giám đốc |
2024-09-11 |
-- |
|
Tài vụ tổng giám |
2011-03-18 |
-- |
|
Hội đồng quản trị bí thư |
2024-09-11 |
-- |
|
Phó tổng giám đốc |
2024-09-11 |
-- |
|
Kỷ ủy thư ký |
2018-07-26 |
-- |
|
Tổng pháp luật cố vấn |
2023-12-26 |
-- |
|
Đảng uỷ phó thư ký |
2024-03-01 |
-- |
|
Công hội chủ tịch |
2024-03-15 |
-- |
↑Phản hồi trang đỉnh↑ |
Khoá trước hội đồng quản trị thành viên | |||
---|---|---|---|
Họ danh |
Chức vụ |
Lúc đầu ngày |
Ngưng hẳn ngày |
Đệ 9 giới hội đồng quản trị lúc đầu ngày:2024-09-11 ngưng hẳn ngày:2025-08-30
|
|||
Không những lập đổng sự |
2022-08-31 |
2025-08-30 |
|
Chủ tịch |
2022-08-31 |
2025-08-30 |
|
Không những lập đổng sự |
2022-08-31 |
2025-08-30 |
|
Không những lập đổng sự |
2022-08-31 |
2025-08-30 |
|
Không những lập đổng sự |
2022-08-31 |
2025-08-30 |
|
Không những lập đổng sự |
2022-08-31 |
2025-08-30 |
|
Không những lập đổng sự |
2022-08-31 |
2025-08-30 |
|
Không những lập đổng sự |
2022-08-31 |
2024-06-12 |
|
Độc lập đổng sự |
2022-08-31 |
2025-08-30 |
|
Độc lập đổng sự |
2022-08-31 |
2025-08-30 |
|
Độc lập đổng sự |
2022-08-31 |
2025-08-30 |
|
Độc lập đổng sự |
2022-08-31 |
2025-08-30 |
|
Đệ 8 giới hội đồng quản trị lúc đầu ngày:2019-07-26 ngưng hẳn ngày:2022-08-30
|
|||
Đổng sự |
2019-07-26 |
2022-08-30 |
|
Chủ tịch |
2019-12-30 |
2022-08-30 |
|
Chủ tịch |
2019-07-26 |
2019-12-30 |
|
Đổng sự |
2019-07-26 |
2020-04-16 |
|
Phó chủ tịch |
2019-07-26 |
2019-12-30 |
|
Đổng sự |
2019-07-26 |
2020-04-16 |
|
Đổng sự |
2019-07-26 |
2022-08-30 |
|
Đổng sự |
2019-07-26 |
2022-08-30 |
|
Đổng sự |
2019-07-26 |
2021-02-23 |
|
Đổng sự |
2019-07-26 |
2022-08-30 |
|
Không những lập đổng sự |
2020-04-16 |
2022-08-30 |
|
Không những lập đổng sự |
2020-04-16 |
2021-01-15 |
|
Không những lập đổng sự |
2021-01-15 |
2022-08-30 |
|
Không những lập đổng sự |
2021-02-23 |
2022-08-30 |
|
Độc lập đổng sự |
2019-07-26 |
2022-08-30 |
|
Độc lập đổng sự |
2019-07-26 |
2022-04-22 |
|
Độc lập đổng sự |
2019-07-26 |
2022-08-30 |
|
Độc lập đổng sự |
2019-07-26 |
2022-08-30 |
|
Độc lập đổng sự |
2022-04-22 |
2022-08-30 |
|
Đệ 7 giới hội đồng quản trị lúc đầu ngày:2016-10-27 ngưng hẳn ngày:2019-07-25
|
|||
Đổng sự |
2016-07-26 |
2019-07-25 |
|
Chủ tịch |
2016-07-26 |
2019-07-25 |
|
Đổng sự |
2016-07-26 |
2019-07-25 |
|
Phó chủ tịch |
2018-10-26 |
2019-07-25 |
|
Đổng sự |
2016-07-26 |
2019-07-25 |
|
Đổng sự |
2016-07-26 |
2016-10-17 |
|
Đổng sự |
2016-07-26 |
2016-10-17 |
|
Đổng sự |
2016-07-26 |
2019-07-25 |
|
Đổng sự |
2016-07-26 |
2019-07-25 |
|
Đổng sự |
2016-11-15 |
2017-02-04 |
|
Đổng sự |
2016-11-15 |
2019-07-25 |
|
Đổng sự |
2017-03-16 |
2019-03-19 |
|
Đổng sự |
2019-03-19 |
2019-07-25 |
|
Độc lập đổng sự |
2016-07-26 |
2019-07-25 |
|
Độc lập đổng sự |
2016-07-26 |
2019-07-25 |
|
Độc lập đổng sự |
2016-07-26 |
2019-07-25 |
|
Độc lập đổng sự |
2016-07-26 |
2019-07-25 |
|
Đệ 6 giới hội đồng quản trị lúc đầu ngày:2013-06-18 ngưng hẳn ngày:2016-06-30
|
|||
Không những lập đổng sự |
2013-06-18 |
2016-07-25 |
|
Chủ tịch |
2014-10-29 |
2016-07-25 |
|
Không những lập đổng sự |
2013-06-18 |
2016-07-25 |
|
Chủ tịch |
2013-06-18 |
2014-10-29 |
|
Không những lập đổng sự |
2014-11-18 |
2016-07-25 |
|
Không những lập đổng sự |
2014-11-18 |
2016-07-25 |
|
Không những lập đổng sự |
2014-11-18 |
2015-11-18 |
|
Phó chủ tịch |
2014-11-18 |
2015-11-18 |
|
Phó chủ tịch |
2013-06-18 |
2014-11-18 |
|
Không những lập đổng sự |
2013-06-18 |
2014-11-18 |
|
Đổng sự |
2015-11-18 |
2016-07-25 |
|
Không những lập đổng sự |
2016-01-21 |
2016-07-25 |
|
Không những lập đổng sự |
2013-06-18 |
2014-11-18 |
|
Không những lập đổng sự |
2016-01-21 |
2016-07-25 |
|
Không những lập đổng sự |
2013-06-18 |
2014-11-18 |
|
Độc lập đổng sự |
2013-06-18 |
2016-07-25 |
|
Độc lập đổng sự |
2013-06-18 |
2016-07-25 |
|
Không những lập đổng sự |
2013-06-18 |
2014-11-18 |
|
Độc lập đổng sự |
2013-06-18 |
2016-07-25 |
|
Độc lập đổng sự |
2016-01-21 |
2016-07-25 |
|
Không những lập đổng sự |
2014-11-18 |
2015-11-18 |
|
Đệ 5 giới hội đồng quản trị lúc đầu ngày:2009-06-04 ngưng hẳn ngày:2013-06-17
|
|||
Đổng sự |
2009-06-04 |
2011-06-08 |
|
Đổng sự |
2009-06-04 |
2013-06-17 |
|
Chủ tịch |
2009-06-04 |
2013-06-17 |
|
Đổng sự |
2009-06-04 |
2013-06-17 |
|
Phó chủ tịch |
2009-06-04 |
2013-06-17 |
|
Đổng sự |
2009-06-04 |
2013-06-17 |
|
Phó chủ tịch |
2009-06-04 |
2013-06-17 |
|
Đổng sự |
2009-06-04 |
2013-06-17 |
|
Đổng sự |
2011-06-08 |
2013-06-17 |
|
Đổng sự |
2009-06-04 |
2013-06-17 |
|
Độc lập đổng sự |
2009-06-04 |
2013-06-17 |
|
Độc lập đổng sự |
2009-06-04 |
2013-06-17 |
|
Độc lập đổng sự |
2009-06-04 |
2013-06-17 |
|
Đệ 4 giới hội đồng quản trị lúc đầu ngày:2006-06-06 ngưng hẳn ngày:2009-06-03
|
|||
Đổng sự |
2006-06-06 |
2009-06-03 |
|
Hội đồng quản trị bí thư |
2006-06-06 |
2009-06-03 |
|
Đổng sự |
2006-06-06 |
2009-06-03 |
|
Phó chủ tịch |
2006-06-06 |
2009-06-03 |
|
Đổng sự |
2006-06-06 |
2009-06-03 |
|
Độc lập đổng sự |
2006-06-06 |
2009-06-03 |
|
Đổng sự |
2006-06-06 |
2009-06-03 |
|
Phó chủ tịch |
2006-06-06 |
2009-06-03 |
|
Độc lập đổng sự |
2006-06-06 |
2009-06-03 |
|
Đổng sự |
2006-06-06 |
2008-02-28 |
|
Đổng sự |
2008-02-29 |
2009-06-03 |
|
Đổng sự |
2006-06-06 |
2009-06-03 |
|
Chủ tịch |
2006-06-06 |
2009-06-03 |
|
Độc lập đổng sự |
2006-06-06 |
2009-06-03 |
|
Đổng sự |
2009-03-20 |
2009-03-24 |
|
Đệ 3 giới hội đồng quản trị lúc đầu ngày:2003-06-27 ngưng hẳn ngày:2006-06-05
|
|||
Đổng sự |
2003-06-27 |
2006-06-05 |
|
Hội đồng quản trị bí thư |
2005-04-18 |
2006-06-05 |
|
Độc lập đổng sự |
2003-06-27 |
2006-06-05 |
|
Độc lập đổng sự |
2003-06-27 |
2006-06-05 |
|
Chủ tịch |
2003-06-27 |
2005-04-18 |
|
Đổng sự |
2003-06-27 |
2005-05-26 |
|
Đổng sự |
2003-06-27 |
2005-01-28 |
|
Đổng sự |
2005-05-26 |
2006-06-05 |
|
Phó chủ tịch |
2005-05-26 |
2006-06-05 |
|
Hội đồng quản trị bí thư |
2003-06-27 |
2005-04-18 |
|
Đổng sự |
2005-05-26 |
2006-06-05 |
|
Đổng sự |
2003-06-27 |
2005-05-26 |
|
Đổng sự |
2005-05-26 |
2006-06-05 |
|
Đổng sự |
2003-06-27 |
2006-06-05 |
|
Phó chủ tịch |
2005-05-26 |
2006-06-05 |
|
Độc lập đổng sự |
2003-06-27 |
2006-06-05 |
|
Phó chủ tịch |
2003-06-27 |
2005-04-18 |
|
Đổng sự |
2003-06-27 |
2006-06-05 |
|
Chủ tịch |
2005-04-18 |
2006-06-05 |
↑Phản hồi trang đỉnh↑ |
Khoá trước giam sự sẽ thành viên | |||
---|---|---|---|
Họ danh |
Chức vụ |
Lúc đầu ngày |
Ngưng hẳn ngày |
Đệ 9 giới giam sự sẽ lúc đầu ngày:2022-08-31 ngưng hẳn ngày:2025-08-30
|
|||
Phi công nhân viên chức đại biểu giam sự |
2022-08-31 |
2025-08-30 |
|
Giam sự sẽ chủ tịch |
2023-12-01 |
2025-08-30 |
|
Giam sự sẽ chủ tịch |
2022-08-31 |
2023-12-01 |
|
Phi công nhân viên chức đại biểu giam sự |
2022-08-31 |
2023-12-19 |
|
Phi công nhân viên chức đại biểu giam sự |
2022-08-31 |
2025-08-30 |
|
Phi công nhân viên chức đại biểu giam sự |
2022-08-31 |
2025-08-30 |
|
Phi công nhân viên chức đại biểu giam sự |
2023-12-19 |
2025-08-30 |
|
Công nhân viên chức đại biểu giam sự |
2022-08-31 |
2025-08-30 |
|
Công nhân viên chức đại biểu giam sự |
2022-08-31 |
2025-08-30 |
|
Công nhân viên chức đại biểu giam sự |
2022-08-31 |
2024-03-26 |
|
Công nhân viên chức giam sự |
2024-03-26 |
2025-08-30 |
|
Đệ 8 giới giam sự sẽ lúc đầu ngày:2019-12-30 ngưng hẳn ngày:2021-01-15
|
|||
Giam sự sẽ chủ tịch |
2019-12-30 |
2021-01-15 |
|
Giam sự |
2019-07-26 |
2021-01-15 |
|
Giam sự |
2019-07-26 |
2020-04-16 |
|
Giam sự sẽ chủ tịch |
2019-07-26 |
2019-12-30 |
|
Giam sự sẽ chủ tịch |
2021-01-27 |
2022-08-30 |
|
Phi công nhân viên chức giam sự |
2021-01-15 |
2022-08-30 |
|
Giam sự |
2019-07-26 |
2022-08-30 |
|
Giam sự |
2019-07-26 |
2022-01-12 |
|
Phi công nhân viên chức giam sự |
2020-04-16 |
2022-08-30 |
|
Công nhân viên chức đại biểu giam sự |
2019-07-26 |
2022-08-30 |
|
Công nhân viên chức giam sự |
2020-03-13 |
2022-08-30 |
|
Công nhân viên chức đại biểu giam sự |
2019-07-26 |
2020-03-13 |
|
Công nhân viên chức đại biểu giam sự |
2019-07-26 |
2020-03-13 |
|
Công nhân viên chức giam sự |
2020-03-13 |
2022-08-30 |
|
Đệ 7 giới giam sự sẽ lúc đầu ngày:2016-07-26 ngưng hẳn ngày:2019-07-25
|
|||
Giam sự sẽ chủ tịch |
2016-07-26 |
2019-07-25 |
|
Giam sự |
2016-07-26 |
2019-07-25 |
|
Giam sự |
2016-07-26 |
2019-07-25 |
|
Giam sự |
2016-07-26 |
2018-06-30 |
|
Giam sự |
2017-09-05 |
2019-07-25 |
|
Giam sự |
2016-07-26 |
2017-06-08 |
|
Giam sự |
2018-07-26 |
2019-07-25 |
|
Công nhân viên chức giam sự |
2016-07-26 |
2019-07-25 |
|
Công nhân viên chức giam sự |
2016-07-26 |
2019-07-25 |
|
Công nhân viên chức giam sự |
2016-07-26 |
2018-10-25 |
|
Đệ 6 giới giam sự sẽ lúc đầu ngày:2014-11-18 ngưng hẳn ngày:2016-07-25
|
|||
Giam sự |
2014-11-18 |
2016-07-25 |
|
Giam sự sẽ chủ tịch |
2014-11-18 |
2016-07-25 |
|
Phi công nhân viên chức giam sự |
2013-06-18 |
2014-11-18 |
|
Giam sự sẽ chủ tịch |
2013-06-18 |
2014-11-18 |
|
Phi công nhân viên chức giam sự |
2013-06-18 |
2016-07-25 |
|
Phi công nhân viên chức giam sự |
2013-06-18 |
2014-10-29 |
|
Giam sự |
2014-11-18 |
2016-07-25 |
|
Phi công nhân viên chức giam sự |
2013-06-18 |
2013-11-15 |
|
Giam sự |
2013-11-15 |
2016-07-25 |
|
Phi công nhân viên chức giam sự |
2013-06-18 |
2013-11-02 |
|
Công nhân viên chức giam sự |
2013-10-09 |
2016-07-25 |
|
Công nhân viên chức giam sự |
2013-06-18 |
2016-07-25 |
|
Công nhân viên chức giam sự |
2013-06-18 |
2016-07-25 |
|
Đệ 5 giới giam sự sẽ lúc đầu ngày:2009-06-04 ngưng hẳn ngày:2013-06-17
|
|||
Giam sự sẽ chủ tịch |
2009-06-04 |
2013-06-17 |
|
Giam sự |
2009-06-04 |
2013-06-17 |
|
Giam sự |
2009-06-04 |
2013-06-17 |
|
Giam sự |
2009-06-04 |
2013-06-17 |
|
Công nhân viên chức giam sự |
2009-06-04 |
2013-06-17 |
|
Công nhân viên chức giam sự |
2009-06-04 |
2013-06-17 |
|
Đệ 4 giới giam sự sẽ lúc đầu ngày:2009-03-20 ngưng hẳn ngày:2009-06-03
|
|||
Giam sự sẽ chủ tịch |
2009-03-20 |
2009-06-03 |
|
Công nhân viên chức đại biểu giam sự |
2006-06-06 |
2009-06-03 |
|
Giam sự |
2006-06-06 |
2009-06-03 |
|
Giam sự sẽ chủ tịch |
2006-06-06 |
2009-03-20 |
|
Giam sự |
2006-06-06 |
2007-05-17 |
|
Giam sự |
2006-06-06 |
2009-06-03 |
|
Giam sự |
2007-05-17 |
2009-06-03 |
|
Công nhân viên chức đại biểu giam sự |
2006-06-06 |
2009-06-03 |
|
Cổ đông giam sự |
2009-03-20 |
2009-03-24 |
|
Cổ đông giam sự |
2009-03-20 |
2009-03-24 |
|
Đệ 3 giới giam sự sẽ lúc đầu ngày:2003-06-27 ngưng hẳn ngày:2004-08-04
|
|||
Công nhân viên chức đại biểu giam sự |
2003-06-27 |
2004-08-04 |
|
Công nhân viên chức giam sự |
2004-08-04 |
2006-06-05 |
|
Giam sự |
2005-05-26 |
2006-06-05 |
|
Công nhân viên chức giam sự |
2005-04-18 |
2006-06-05 |
|
Giam sự |
2003-06-27 |
2006-06-05 |
|
Giám sự trưởng |
2003-06-27 |
2006-06-05 |
|
Giam sự |
2003-06-27 |
2005-05-26 |
|
Công nhân viên chức đại biểu giam sự |
2003-06-27 |
2005-04-18 |
|
Giam sự |
2003-06-27 |
2006-06-05 |
↑Phản hồi trang đỉnh↑ |